Једноставна математика


Ова листа је мало познати математички трик који ће вам показати како брзо менталне аритметике у случајевима компликованије од 5 помножен са 10, па чак и ваши пријатељи ће моћи да вас користе као калкулатор. 1. Помножите од 11, сви знамо колико брзо помножите тај број са 10, само треба да додате једну нулу на крају, али да ли сте знали да постоји трик да се лако размножавају двоцифрени број од 11? Рецимо да треба да се размножавају 63 до 11 година. Узми двоцифрени број који мора бити помножен 11 и замислите га између два места личности: 6_3 Сада додајте први и друга цифра броја и стави га на место: 6_ (6 +3) _3 А наш резултат множења је завршен: 63 * 11 = 693 Ако је резултат додавања првог и друга цифра на двоцифреном броју, убаците само другу цифру, прва цифра од оригиналног броја увећава се за један: 79 * 11 = 7_ (7 +9) _9 (7 +1) _6_9 79 * 11 = 869 2. Фаст квадратура бројеви завршавају у 5. Ако је потребно да се изгради да се изгради у квадрат двоцифрени број који се завршава у 5, онда можете да урадите веома једноставно у уму. Помножите прве цифре броја по себи плус један, а затим додати на крају 25, и то је све: 45 * 45 = 4 * (4 +1) _25 = 2025 3.. Помножити са 5. За већину људи, множење са 5 лако за мале бројеве, али колико брзо менталне аритметике велики број помножено са 5? Потребно је да се тај број и поделите са 2. Уколико је резултат цео број, а затим га додати на 0 на крају, ако не, баците остатак и додати 5 На крају: 1248 * 5 ​​= (1248/2) _ (0 или 5) = 624_ (0 или 5) = 6240 (резултат дивиде-по-2 цео број) * 5 = 4469 (4469/2) _ (0 или 5) = (2234.5) _ (0 или 5) = 22345 (количник од броја 2 са остатком) 4.. Помножите са 4. Ово је врло једноставан и, на први поглед, очигледно карактеристика множењем било који број од 4, али ћете видети доста ових људи нису свесни тога, у право време. Да једноставно помножите неки број са 4, да га унозхит на 2, а затим поново помножити са 2: 67 * 4 ​​= 67 * 2 * 2 = 134 * 2 = 268 5. Израчунајте 15% Ако имате ум да израчуна 15% више, то је једноставан начин да то урадите. Око 10% од броја (тако што се број од 10), и додајте на тај број по пола добила 10%. 15% = 884 рубаља (10% од 884 рубаља) + ((10% од 884 рубаља) / 2) = 88.4 рубаља + 44.2 = 132.6 рубаља рубља 6. Множење великих бројева , ако је потребно да се умножавају великом броју у свом уму, а један од њих је чак и, тада можете користити метод поједностављивања фактора, смањењем броја чак два пута, а други је два пута већи: 32 * 125 то је 16 * 250 * 500 8 то је 4 * 1000 = 4000 7. Поделите са 5. Поделити велики број 5 у главу је врло једноставна. Све што је потребно је да помножите број са 2 и померите зарез једним карактера назад: 175/5 помножити са 2: 175 * 2 ​​= 350 се помера за један карактер: 35.0 или 351244/5 помножити са 2 1244 * 2 = 2488 Схифт Један знак: 248.8 8. Одузимање од 1000 одузети велики број хиљада, следите једноставна техника узима све цифре броја 9, осим последње, а последња цифра броја, одузмите 10: 1000-489 = (9-4) _ (9:8) _ (10 -9) = 511 курс да научите брзо менталну аритметику, потребно је много времена да се бави коришћењем ове технике да их доведу до аутоматизма, остави само једнократно читање нула у глави. За већину људи, множење са 5 лако за мале бројеве али како брзо менталне аритметике велики број помножен 5?

japansko_množenje

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s